MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
Informe ejecutivo de MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WATSON FELLAS SL | Administrador Solidario | 04/10/2023 | |
N-WORLD SL | Apoderado Solidario | 15/04/2023 | |
NEVER LET ME DOWN SL | Consejero | 17/12/2019 | |
AKOTE TRADUCCIONES SL | Apoderado Solidario | 13/12/2018 | |
NFOQUE OUTSOURCING LEGAL SERVICES SL | Administrador Unico | 02/11/2017 | |
PS&I ADVISORY SERVICES SL | Administrador Solidario | 20/02/2014 | |
LAM CONSULTING INMOBILIARIO SL | Socio Unico | 21/05/2012 | |
LAM CONSULTING INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 21/05/2012 |
VINCULACIONES DE MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
Empresa: WATSON FELLAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Benito
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45326 , F 202, S 8, H M 797382, I/A 5 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: N-WORLD SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 180, S 8, H M 567720, I/A 16 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17246 , F 10, S 8, H M 295579, I/A 15 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: NFOQUE ADVISORY SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 161, S 8, H M 452537, I/A 28 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Empresa: N-WORLD SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Fernandez Benito
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31545 , F 70, S 8, H M 567720, I/A 15 (15/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: NFOQUE ADVISORY SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 159, S 8, H M 452537, I/A 26 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: NFOQUE ADVISORY SERVICES SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Benito
- Martin Lopez David
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 159, S 8, H M 452537, I/A 26 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: N-WORLD SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31545 , F 70, S 8, H M 567720, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: N-WORLD SL
Administrador Solidario
- Alvarez Fernandez Benito
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31545 , F 70, S 8, H M 567720, I/A 14 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
- Moreno Martin-portugues Luis-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17246 , F 8, S 8, H M 295579, I/A 13 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO
Mostramos los datos de MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MARTIN-PORTUGUES LUIS-ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos