BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NFOQUE ADVISORY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 09/08/2024 | |
SANMOBILE SYSTEMS SL | Administrador Mancomunado | 04/01/2024 | |
NTER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL | Administrador Mancomunado | 07/11/2023 | |
NFQ BE PART SL | Administrador Mancomunado | 03/08/2023 | |
CREO SUBV SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2023 | |
THE WICK VENTURES TERRITORY SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2023 | |
THE WICK INNOVATION LAND SL | Administrador Mancomunado | 30/06/2023 | |
BUGSCOUT INTERNACIONAL SL | Administrador Mancomunado | 11/04/2023 | |
NALBA TECHNOLOGY SPAIN INFORMATICA SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2023 | |
NFORCE OPERATIONS SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
Empresa: NFOQUE ADVISORY SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 452537, I/A 32 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: NEXTGEN SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Fernandez Morales Miguel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 189, S 8, H LO 17941, I/A 11 (24/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-26
Empresa: N SERVICES GLOBAL LAND SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Fernandez Morales Miguel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41957 , F 43, S 8, H M 743011, I/A 7 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: SANMOBILE SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 863 , F 4, S 8, H LO 18913, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-26
Empresa: DOCEXPLOIT SL
Administrador Unico
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 878 , F 197, S 8, H LO 19686, I/A 7 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-26
Empresa: ARQUITECTURA ECOLOGICA KICAIZEL SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44655 , F 70, S 8, H M 786479, I/A 2 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: NFQ BE PART SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39857 , F 104, S 8, H M 708026, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: THE WICK VENTURES TERRITORY SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Fernandez Morales Miguel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888 , F 169, S 8, H LO 20169, I/A 3 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-26
Empresa: CREO SUBV SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Fernandez Morales Miguel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888 , F 174, S 8, H LO 20170, I/A 3 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-26
Empresa: THE WICK INNOVATION LAND SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Fernandez Benito
- Bruzos Pereiro Jose Manuel
- Fernandez Morales Miguel
- Martin Lopez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888 , F 163, S 8, H LO 20168, I/A 3 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-26
VER MAS ACTOS
Información de BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRUZOS PEREIRO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos