MORENO DIEZ SERGIO
Informe ejecutivo de MORENO DIEZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO DIEZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WANAK ALIGOBEO SL | Administrador Unico | 10/07/2024 | |
WANAK IREGUA SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
LE HAVRE INVESTMENT SL | Apoderado | 18/02/2021 | |
WANAK LA RIOJA SL | Administrador Unico | 22/05/2019 | |
WANAK GAMARRA SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | |
WANAK GORBEIA SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | |
WANAK ARMENTIA SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | |
WANAK RESTAURANTES SL | Socio Unico | 26/05/2014 | |
WANAK RESTAURANTES SL | Administrador Unico | 26/05/2014 | |
WANAK GESTION INTEGRAL SL | Administrador Unico | 10/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORENO DIEZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DIEZ SERGIO
Empresa: WANAK ALIGOBEO SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 21795, I/A 1 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-01
Empresa: WANAK IREGUA SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 20822, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-26
Empresa: LE HAVRE INVESTMENT SL
Apoderado
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41470 , F 123, S 8, H M 734835, I/A 3 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: WANAK LA RIOJA SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 184, S 8, H LO 18481, I/A 1 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-26
Empresa: LULAND FOODS SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 167, S 8, H CO 30962, I/A 5 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-14
Empresa: WANAK ARMENTIA SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 117, S 8, H VI 18113, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: WANAK GORBEIA SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 109, S 8, H VI 18112, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: WANAK GAMARRA SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 101, S 8, H VI 18111, I/A 1 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-01
Empresa: LULAND FOODS SL
Administrador Unico
- Moreno Diez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2227 , F 165, S 8, H CO 30962, I/A 3 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-14
Empresa: BANCO MARE NOSTRUM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilo Quintero Micaela
- Alvarez Ortega Juan Carlos
- Alvarez Sanchez Juan
- Amat Torregrosa Benjamin
- Avila Alcobendas Juan
- Ballester Fernandez Mateo
- Bartolome Rovira Francisco
- Bauza De Mirabo Y Lopez Macarena
- Bonilla Gavilanes Jose Manuel
- Boquera Morell Jose Ramon
- Caballero Sanchez Miguel
- Caballero Sarrion Maria Dolores
- Calvache Medina Jose Manuel
- Campo Romaguera Cristina Del
- Canals Riera Vicente
- Canals Riera Vicente
- Canovas Martinez Antonio
- Carceller Tomas Jose Javier
- Carrretero Montero Esteban
- Casasnovas Sastre Jaume
- Castro Nieves Joaquin
- Cerezal Egido Yolanda
- Clar Tur Lorenzo
- Climent Tortosa Cristobal Javier
- Cortes Sastre Luis Ramon
- Cotino Mulet Ignacio
- Cubel Fisher Monica Jane
- De Oleza Socias Juan
- Diaz Ariza Joaquin
- Feliu Tomas Francisca
- Fernandez Cesar Jesus
- Fernandez Meseguer Pascual
- Fernandez Murcia Miguel
- Fernandez Peñafiel Joaquin
- Fernandez Perez Angel
- Fernandez Perez Justo
- Ferrer Canals Miguel Angel
- Fiol Llabres Bartolome
- Folch Moliner Jose Vicente
- Fons Donet Enrique Rogelio
- Galdon Barba Jose Esteban
- Gamez Sanchez Francisco
- Gandara Perez Juan Jose
- Garcia Dodero Jose Eusebio
- Garcia Garcia Jose Manuel
- Garcia Jerez Jose
- Garcia Sanchez Maria
- Garre Garcia Juan
- Gomez Castillo Jose
- Gonzalez Fernandez Jose Francisco
- Gonzalez Tuells Stella
- Grau Mateo Antonio Jose
- Gutierrez Marin Fernando
- Hernandez Ruiz Manuel
- Herrero Robles Maria Rosario
- Isla Baldomero Ana
- Jimenez Lindez Diego
- Landa Gordillo Jose
- Llamas Hernandez Octavio
- Lomo Iglesias Pedro
- Lopez Caballero Richard
- Lopez Fernandez Marcelino
- Lorca Sanchez Carmen
- Marin Loza Angel
- Martinez Albarracin Antonio
- Martinez Cañellas Ina
- Martinez Cañellas Ina
- Martinez Liebanas Francisco Javier
- Martinez Martinez Andres
- Martinez Villegas Rafaela
- Martinez Zaragoza Jose
- Martos Escudero Juan Manuel
- Mateo Hernandez Pedro
- Mayor Gimenez Diego
- Medina Sanchez Jose
- Molina Martinez Alicia
- Molina Miras Jose Antonio
- Moll Ribas Miguel
- Morales Fernandez Antonio
- Moreno Diez Sergio
- Navarro Marina Pedro
- Ocaña Arroyo Juan Francisco
- Ortuño Sicilia Antonio
- Palazon Lorente Pascual
- Paredes Egea Francisco
- Pareja Cruz Juan Jesus
- Pasqual Garcia Sebastia
- Pellicer Esteve Maria Isabel
- Peñalver Eugenio Antonio
- Perez Chenoll Luis Quintin
- Perez Linares Antonio
- Perez Sanchez Juan Francisco
- Periñan Avecilla Jose
- Piñas Guzman Jose Antonio
- Piñero Martinez Francisca
- Pla Doce Jaume
- Poncell Oliver Francisca
- Pons Munar Santiago
- Pulido Lopez Bernardo
- Quesada Barajas Adolfo Vicente
- Ramirez Lozano Juan Jose
- Ramirez Sevillano Diego
- Ramon Mazon Juan Jesus
- Rodriguez Carralcazar Juan
- Rodriguez Costa Miguel
- Rodriguez Cuadro Purificacion
- Roman Lopez Gines
- Rosique Gomez Pilar
- Rossello Vilanova Juan Miguel
- Ruiz Guillamon Jacinto
- Ruiz Serrano Antonio
- Sanchez Casas Manuel Jesus
- Sanchez Martinez Manuel
- Sanchez Mellado Jonathan
- Sanchez Rivero Jose Antonio
- Sanchez Saura Antonio
- Sastre Moya Juan Jose
- Segado Rodriguez Javier
- Serra Guasch Hector
- Serra Plana Margalida
- Sivera Forcada Francisco Javier
- Soler Campos Manuel
- Tobaruela Fernandez Juan
- Toral Gomez Rafael Manuel
- Tortella Barcelo Mariano Jesus
- Traver Sastre Agusti
- Trobat Oliver Antonio
- Tudela Garcia Antonio
- Valenti Aguilo Jordi
- Valero Mora Jose
- Vazquez Montoya Jose Luis
- Vicente Lopez Feliciano
- Vogt Karin Maria
- Ybañez Cogollos Ricardo
- Zaragoza Raya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32163 , F 2, S 8, H M 511037, I/A 133 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DIEZ SERGIO
Mostramos los datos de MORENO DIEZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DIEZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos