GARCIA SANCHEZ MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA SANCHEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA SANCHEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA MI SL | Administrador Solidario | 20/12/2021 | |
OROVALLE MINERALS SL | Apoderado Mancomunado | 20/09/2021 | |
SMART FARM SL | Administrador Unico | 23/06/2015 | |
SMART FARM SL | Socio Unico | 23/06/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANCHEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANCHEZ MARIA
Empresa: INTELLIGENT CUSTOMER ACQUISITION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Sanchez Maria
- Huerta Raetegui Hugo Ernesto
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Pascal Aguado Jose Luis
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 223, S 8, H M 661844, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-28
Empresa: INTELLIGENT CUSTOMER ACQUISITION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Ademar Puñales Laurino Ernesto
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Biagi Salazar Gerardo
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Boni Paolo Rafael
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Centurion Cesar Maria Sofia
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Davidsohn Benet Sebastian Pedro
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Gaminara Rubio Maria Del Pilar
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Escudero Tomas
- Garcia Sanchez Maria
- Huerta Raetegui Hugo Ernesto
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Ide Gerard Jean Bernard Fabien
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Iglesias Guimarais Eduardo
- Pascal Aguado Jose Luis
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
- Ponce Soñis Diego Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37058 , F 68, S 8, H M 661844, I/A 11 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: CLINICA MI SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanchez Maria
- Mendez Garcia Isaac
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 84, S 8, H AS 58886, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A 61 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
- Duc Vu Binh
- Garcia Sanchez Maria
- Hernando Gavidia Juan
- Manga Feranndez Tatiana Macarena
- Menendez Martinez Nuria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A 61 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A 57 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A 57 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-33
Empresa: EBANISTERIA DAOS SL
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 42, S 8, H B 124384, I/A 10 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-08
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A 49 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A 49 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-33
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SANCHEZ MARIA
Mostramos los datos de GARCIA SANCHEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANCHEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos