MENENDEZ MARTINEZ NURIA
Informe ejecutivo de MENENDEZ MARTINEZ NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MENENDEZ MARTINEZ NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OROVALLE MINERALS SL | Apoderado Solidario | 20/09/2021 | |
OROVALLE MINERALS SL | Apoderado Mancomunado | 20/09/2021 | |
OROVALLE MINERALS SL | Secretario | 23/04/2020 | |
ORVANA MINERALS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 16/07/2019 | |
ORVANA MINERALS IBERIA SL | Secretario | 16/07/2019 | |
ORVANA MINERALS IBERIA SL | Consejero | 15/07/2019 | |
OROVALLE MINERALS SL | Consejero | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE MENENDEZ MARTINEZ NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENENDEZ MARTINEZ NURIA
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garrido Cuesta Patricia
- Menendez Martinez Nuria
- Orejas Martinez Cristina
- Soler Monrabal Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A 61 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
- Duc Vu Binh
- Garcia Sanchez Maria
- Hernando Gavidia Juan
- Manga Feranndez Tatiana Macarena
- Menendez Martinez Nuria
Apoderado Solidario
- Alvarez De Arriba Maria
- Menendez Martinez Nuria
- Orejas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 26, S 8, H AS 40244, I/A 61 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Secretario
- Menendez Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 25, S 8, H AS 40244, I/A 58 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-33
Empresa: ORVANA MINERALS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Duc Vu Binh
- Garcia Huergo Pablo
- Menendez Martinez Nuria
Presidente
Secretario
- Menendez Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 106, S 8, H AS 55366, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-33
Empresa: ORVANA MINERALS IBERIA SL
Consejero
- Duc Vu Binh
- Hernando Gavidia Juan
- Menendez Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4360 , F 103, S 8, H AS 55366, I/A 1 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
- Cobos Sampedro Gabriel
- Duc Vu Binh
- Garcia Sanchez Maria
- Hernando Gavidia Juan
- Manga Feranndez Tatiana Macarena
- Menendez Martinez Nuria
Apoderado Solidario
- Alvarez De Arriba Maria
- Cobos Sampedro Gabriel
- Menendez Martinez Nuria
- Orejas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A 57 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cobos Sampedro Gabriel
- Fernandez Fernandez Cesar Adolfo
- Fernandez Fernanez Isabel
- Menendez Martinez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 23, S 8, H AS 40244, I/A 57 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Cobos Sampedro Gabriel
- Fernandez Fernandez Cesar Adolfo
- Fernandez Fernanez Isabel
- Menendez Martinez Nuria
Consejero
- Cobos Sampedro Gabriel
- Duncan David Michael
- Menendez Martinez Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A 49 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 19, S 8, H AS 40244, I/A 49 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-33
Empresa: OROVALLE MINERALS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4122 , F 14, S 8, H AS 40244, I/A 45 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-33
VER MAS ACTOS
Información de MENENDEZ MARTINEZ NURIA
Mostramos los datos de MENENDEZ MARTINEZ NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENENDEZ MARTINEZ NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos