MORENO CASTAÑO ANTONIO
Informe ejecutivo de MORENO CASTAÑO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORENO CASTAÑO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ANDALUZA DE CARNES SL | Socio Unico | 12/01/2011 | |
COMERCIAL ANDALUZA DE CARNES SL | Administrador Unico | 12/01/2011 |
VINCULACIONES DE MORENO CASTAÑO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO CASTAÑO ANTONIO
Empresa: INVERSIONES CORREDOR DE LA PLATA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVERSIONES CORREDOR DE LA PLATA SL
Nif:B91325381
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Moreno Castaño Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:22/07/2009
Número Procedimiento Concursal:168/2009
Datos Registrales:
Tomo:
3813
Libro:
0
Folio:
88
Hoja:
8-54980
Inscripción:
7
Fecha Inscripción13/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 88, S 8, H SE 54980, I/A 7 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
Empresa: COMERCIAL ANDALUZA DE CARNES SL
Administrador Unico
- Moreno Castaño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 1, F 120, S 8, H SE 2778, I/A 8 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: COMERCIAL ANDALUZA DE CARNES SL
Socio Único
- Moreno Castaño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 1, F 120, S 8, H SE 2778, I/A 8 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: INVERSIONES CORREDOR DE LA PLATA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INVERSIONES CORREDOR DE LA PLATA SL
Nif:B91325381
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Moreno Castaño Antonio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:22/07/2009
Número Procedimiento Concursal:168/2009
Datos Registrales:
Tomo:
3813
Libro:
0
Folio:
86
Hoja:
8-54980
Inscripción:
5
Fecha Inscripción20/10/2009
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3813 , F 86, S 8, H SE 54980, I/A 5 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-41
Información de MORENO CASTAÑO ANTONIO
Mostramos los datos de MORENO CASTAÑO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO CASTAÑO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos