MORATO RODAS ALBERTO
Informe ejecutivo de MORATO RODAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORATO RODAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 09/07/2014 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 17/09/2019 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 07/06/2024 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Presidente | 07/06/2024 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Presidente | 17/09/2019 | 07/06/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Presidente | 09/07/2014 | 17/09/2019 |
MORATO ESMALTADOR SA | Administrador Unico | 08/08/2012 | 09/07/2014 |
VINCULACIONES DE MORATO RODAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATO RODAS ALBERTO
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
- Morato Rodas Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 59582, I/A 13 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
- Morato Rodas Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 59582, I/A 12 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
- Morato Rodas Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 8, S 8, H B 59582, I/A 11 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
- Morato Rodas Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 7, S 8, H B 59582, I/A 10 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Administrador Unico
- Morato Rodas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 7, S 8, H B 59582, I/A 10 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Administrador Unico
- Morato Rodas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 7, S 8, H B 59582, I/A 9 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Administrador Unico
- Morato Rodas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 7, S 8, H B 59582, I/A 9 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Información de MORATO RODAS ALBERTO
Mostramos los datos de MORATO RODAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATO RODAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos