MORATO FERNANDEZ RICARD
Informe ejecutivo de MORATO FERNANDEZ RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORATO FERNANDEZ RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 09/07/2014 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 17/09/2019 | 26/08/2024 |
MORATO ESMALTADOR SA | Consejero | 07/06/2024 | 26/08/2024 |
VINCULACIONES DE MORATO FERNANDEZ RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATO FERNANDEZ RICARD
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 59582, I/A 13 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 59582, I/A 12 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 8, S 8, H B 59582, I/A 11 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-08
Empresa: MORATO ESMALTADOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cros Font Rosario
- Morato Fernandez Ricard
- Morato Rodas Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23709 , F 7, S 8, H B 59582, I/A 10 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-08
Información de MORATO FERNANDEZ RICARD
Mostramos los datos de MORATO FERNANDEZ RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATO FERNANDEZ RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos