MORATO POLO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de MORATO POLO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORATO POLO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL | Socio Unico | 27/09/2019 | |
GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 25/09/2019 |
VINCULACIONES DE MORATO POLO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATO POLO JOSE RAMON
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES COSTA BLANCA SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Maria Nancy
- Morato Polo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 146, S 8, H A 111750, I/A 4 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-03
Empresa: GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL
Socio Único
- Morato Polo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 167, S 8, H A 100459, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-03
Empresa: GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Morato Polo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 167, S 8, H A 100459, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-03
Empresa: GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Jose
- Morato Polo Jose Ramon
- Polo Coronado Otilia
- Polo Coronado Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 167, S 8, H A 100459, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-03
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES COSTA BLANCA SL
Administrador Solidario
- Arias Gonzalez Maria Nancy
- Morato Polo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 146, S 8, H A 111750, I/A 3 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-03
Empresa: SERVICIOS AUXILIARES COSTA BLANCA SL
Administrador Mancomunado
- Arias Gonzalez Maria Nancy
- Morato Polo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 146, S 8, H A 111750, I/A 3 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-03
Información de MORATO POLO JOSE RAMON
Mostramos los datos de MORATO POLO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATO POLO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos