IZQUIERDO GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de IZQUIERDO GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE IZQUIERDO GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES TENDI SL | Administrador Solidario | 06/08/2013 |
VINCULACIONES DE IZQUIERDO GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE IZQUIERDO GARCIA JOSE
Empresa: PSYMTEC MATERIAL TECNICO SL
Administrador Unico
- Izquierdo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14099 , F 158, S 8, H M 231652, I/A 6 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: GESFIN PROPERTY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Jose
- Morato Polo Jose Ramon
- Polo Coronado Otilia
- Polo Coronado Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3077 , F 167, S 8, H A 100459, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-03
Empresa: GESTORES JSRA SL
Liquidador
- Izquierdo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 151, S 8, H M 511519, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: GESTORES JSRA SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Jose
- Polo Coronado Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 151, S 8, H M 511519, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: INSTALACIONES TENDI SL
Administrador Solidario
- Campos Vargas Vasco Augusto
- Izquierdo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31361 , F 18, S 8, H M 564537, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Apoderado
- Andujar Hernandez Jose Luis
- Dominguez Prieto Juan Antonio
- Garces Marquez Pedro
- Gonzalez Martin Pablo
- Gutierrez Camarero Jose Luis
- Izquierdo Garcia Jose
- Llamas Mariñas Antonio Rafael
- Muñoz Martinez Bertino
- Novoa Rodriguez Francisco
- Perez Pereña Juan Bosco
- Rodenas Jaque Maria Jose
- Rodriguez Barba Manuel
- Romay Lopez Manuel
- Torres Pecci Carlos De
- Vargas Ruano Elena
- Villar Echeverri Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23826 , F 214, S 8, H M 284323, I/A 112 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Liquidador
- Izquierdo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20483 , F 151, S 8, H M 362469, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Administrador Unico
Representante
- Izquierdo Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20483 , F 151, S 8, H M 362469, I/A 3 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: GESTORES JSRA SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Jose
- Polo Coronado Rafaela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 149, S 8, H M 511519, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Información de IZQUIERDO GARCIA JOSE
Mostramos los datos de IZQUIERDO GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de IZQUIERDO GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos