MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
Informe ejecutivo de MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DOCTOR MORANO SL | Apoderado | 29/03/2022 | |
CLINICA DOCTOR MORANO SL | Consejero | 25/03/2022 | |
CLINICA DOCTOR MORANO SL | Presidente | 25/03/2022 | |
TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL | Administrador Unico | 28/08/2018 |
VINCULACIONES DE MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
Empresa: CLINICA DOCTOR MORANO SL
Apoderado
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 6, S 8, H PM 59984, I/A 5 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-07
Empresa: CLINICA DOCTOR MORANO SL
Consejero
- Martos Calvo Ramon
- Morano Ventayol Alberto Jose
- Tufet Opi Jaime
Presidente
- Morano Ventayol Alberto Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 5, S 8, H PM 59984, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-07
Empresa: CLINICA DOCTOR MORANO SL
Administrador Unico
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 5, S 8, H PM 59984, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-07
Empresa: TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL
Administrador Unico
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 7, S 8, H PM 79351, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 7, S 8, H PM 79351, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 4, S 8, H PM 79351, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Información de MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE
Mostramos los datos de MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORANO VENTAYOL ALBERTO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos