MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTHETIC & HAIR CLINIC SL | Administrador Solidario | 26/08/2021 | |
TRIGO BALEAR SL | Administrador Unico | 23/02/2021 |
VINCULACIONES DE MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
Empresa: AESTHETIC & HAIR CLINIC SL
Administrador Solidario
- Carabajal Luna Patricia Alejandra
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 35, S 8, H PM 91810, I/A 1 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-07
Empresa: TRIGO BALEAR SL
Administrador Unico
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 9, S 8, H PM 90435, I/A 1 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Empresa: TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 7, S 8, H PM 79351, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Empresa: TRASPLANTE CAPILAR BALEAR SL
Administrador Solidario
- Mateo Asis Gabriel Alejandro
- Morano Ventayol Alberto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 4, S 8, H PM 79351, I/A 1 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-07
Información de MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO
Mostramos los datos de MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO ASIS GABRIEL ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos