MORAN GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de MORAN GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORAN GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO MORAN E HIJOS SL | Administrador Solidario | 17/02/2023 | |
COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 17/11/2020 | 04/10/2021 |
IBERICA DE PROMOCIONES Y SERVICIOS SA | Administrador Mancomunado | 16/05/2018 | 30/08/2021 |
COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 30/03/2012 | 17/11/2020 |
IBERICA DE PROMOCIONES Y SERVICIOS SA | Administrador Mancomunado | 26/04/2012 | 16/05/2018 |
VINCULACIONES DE MORAN GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN GARCIA ANTONIO
Empresa: ANTONIO MORAN E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Moran Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 145, S 8, H VA 1813, I/A 4 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-47
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Linares Oscar Javier
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 137, S 8, H M 91195, I/A 15 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Administrador Mancomunado
- Moran Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 194, S 8, H M 96218, I/A 14 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Linares Oscar Javier
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 136, S 8, H M 91195, I/A 14 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Vicente Carlos
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 136, S 8, H M 91195, I/A 14 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Administrador Mancomunado
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 193, S 8, H M 96218, I/A 13 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Administrador Mancomunado
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 193, S 8, H M 96218, I/A 13 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Vicente Carlos
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 136, S 8, H M 91195, I/A 13 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Administrador Mancomunado
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 193, S 8, H M 96218, I/A 12 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Vicente Carlos
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 135, S 8, H M 91195, I/A 11 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Información de MORAN GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de MORAN GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos