MORAN BUENO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MORAN BUENO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORAN BUENO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES SA | Secretario | 04/10/2021 | |
COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES SA | Consejero Delegado Solidario | 04/10/2021 | |
COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES SA | Consejero | 04/10/2021 | |
IBERICA DE PROMOCIONES Y SERVICIOS SA | Administrador Mancomunado | 16/05/2018 |
VINCULACIONES DE MORAN BUENO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAN BUENO MARIA PILAR
Consejero Delegado Solidario
- Moran Bueno Maria Pilar
- Sanchez Roman Felix
Consejero
- Moran Bueno Maria Pilar
- Sanchez Linares Osca Javier
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
- Moran Bueno Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 137, S 8, H M 91195, I/A 15 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Consejero Delegado Solidario
- Moran Bueno Maria Pilar
- Sanchez Roman Felix
Consejero
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Linares Oscar Javier
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
- Moran Bueno Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 137, S 8, H M 91195, I/A 15 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Administrador Mancomunado
- Moran Bueno Maria Pilar
- Sanchez Roman Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 194, S 8, H M 96218, I/A 14 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-28
Consejero Delegado Solidario
- Moran Bueno Maria Pilar
- Sanchez Roman Felix
Consejero
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Linares Oscar Javier
- Sanchez Roman Felix
Presidente
Secretario
- Moran Bueno Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574 , F 136, S 8, H M 91195, I/A 14 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Administrador Mancomunado
- Moran Bueno Maria Pilar
- Moran Garcia Antonio
- Sanchez Roman Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5879 , F 193, S 8, H M 96218, I/A 13 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Información de MORAN BUENO MARIA PILAR
Mostramos los datos de MORAN BUENO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAN BUENO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos