MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASA ARTESANA SL | Administrador Unico | 24/12/2010 | 14/07/2020 |
MASA ARTESANA SL | Administrador Solidario | 22/04/2009 | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
Empresa: MASA ARTESANA SL
Administrador Unico
- Morales Taboada Maria Del Pilar
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26627 , F 112, S 8, H M 479859, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: MASA ARTESANA SL
Administrador Unico
- Morales Taboada Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26627 , F 110, S 8, H M 479859, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: MASA ARTESANA SL
Administrador Solidario
- Ciocan Vasile Adrian
- Morales Taboada Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26627 , F 110, S 8, H M 479859, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: MASA ARTESANA SL
Administrador Solidario
- Ciocan Vasile Adrian
- Morales Taboada Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26627 , F 108, S 8, H M 479859, I/A 1 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
Información de MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES TABOADA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos