ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
Informe ejecutivo de ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUFETE ARSAMAR SLP | Liquidador Solidario | 09/02/2017 | |
BUFETE ARSAMAR SLP | Apoderado | 23/06/2014 | |
INMOBILIARIA GURTUBAY GOXENCIA SA | Apoderado | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
Empresa: MASA ARTESANA SL
Administrador Unico
Representante
- Araujo Martin Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26627 , F 112, S 8, H M 479859, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: COMTALEGAL ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
- Sanchez Ocaña Aguirre Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29943 , F 30, S 8, H M 538906, I/A 4 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: LEGUMBRES ZETA SL
Administrador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
- Muñoz Ortiz Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 195, S 8, H LO 17645, I/A 3 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-26
Empresa: CONSERVAS DE AUTOR SA
Administrador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 643 , F 144, S 8, H LO 1540, I/A 47 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-26
Empresa: NO MAS DIETAS SL
Representante
- Araujo Martin Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 101, S 8, H M 496348, I/A 11 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: LEGUMBRES ZETA SL
Administrador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
- Muñoz Ortiz Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 192, S 8, H LO 17645, I/A 1 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-26
Empresa: HERMANOS CUEVAS SA
Administrador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
- Muñoz Ortiz Cristino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 114, S 8, H LO 1540, I/A 43 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Empresa: HERMANOS CUEVAS SA
Administrador Unico
- Araujo Martin Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 114, S 8, H LO 1540, I/A 43 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Empresa: HERMANOS CUEVAS SA
Administrador Unico
- Araujo Martin Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 113, S 8, H LO 1540, I/A 41 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-26
Empresa: CHAMARTIN ABOGADOS SLP
Liquidador Solidario
- Araujo Martin Ana-maria
- Sanchez-ocaña Aguirre Carlos Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25708 , F 32, S 8, H M 463370, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
VER MAS ACTOS
Información de ARAUJO MARTIN ANA-MARIA
Mostramos los datos de ARAUJO MARTIN ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARAUJO MARTIN ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos