MORALES PLATA AURELIO
Informe ejecutivo de MORALES PLATA AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALES PLATA AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURELIO MORALES SL | Administrador Unico | 12/02/2010 | 14/06/2017 |
JARILLO INSENER SL | Administrador Solidario | 21/05/2015 | 24/06/2016 |
JARILLO INSENER SL | Administrador Mancomunado | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE MORALES PLATA AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES PLATA AURELIO
Empresa: AURELIO MORALES SL
Administrador Unico
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 663, F 59, S 8, H CC 11600, I/A 2 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Solidario
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 41, S 8, H CC 10105, I/A 7 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Solidario
- Cajas Chico Emilio Jose
- Gonzalez Rodriguez Pedro
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 41, S 8, H CC 10105, I/A 6 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: AURELIO MORALES SL
Administrador Unico
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 663, F 57, S 8, H CC 11600, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Mancomunado
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 40, S 8, H CC 10105, I/A 3 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-10
Información de MORALES PLATA AURELIO
Mostramos los datos de MORALES PLATA AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES PLATA AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos