JARILLO LUCAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de JARILLO LUCAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JARILLO LUCAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARILLO INSENER SL | Administrador Solidario | 21/05/2015 | 24/06/2016 |
JARILLO INSENER SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2010 | 21/05/2015 |
JARILLO INSENER SL | Administrador Mancomunado | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE JARILLO LUCAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARILLO LUCAS FRANCISCO
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Solidario
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 41, S 8, H CC 10105, I/A 7 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Solidario
- Cajas Chico Emilio Jose
- Gonzalez Rodriguez Pedro
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 41, S 8, H CC 10105, I/A 6 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Mancomunado
- Cajas Chico Emilio Jose
- Jarillo Lucas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 41, S 8, H CC 10105, I/A 6 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Mancomunado
- Cajas Chico Emilio Jose
- Jarillo Lucas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 40, S 8, H CC 10105, I/A 4 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-10
Empresa: JARILLO INSENER SL
Administrador Mancomunado
- Jarillo Lucas Francisco
- Morales Plata Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760, L 587, F 40, S 8, H CC 10105, I/A 3 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-10
Información de JARILLO LUCAS FRANCISCO
Mostramos los datos de JARILLO LUCAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARILLO LUCAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos