MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
Informe ejecutivo de MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATSUR SL | Administrador Concursal | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
Empresa: SELMABUS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CADIZ
Juez / Ponente:MARIA CASTILLO MENDARO DORANTES
Fecha de Resolución:05/11/2014
Número Procedimiento Concursal:1405/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1056
Libro:
0
Folio:
213
Hoja:
8-5237
Inscripción:
8
Fecha Inscripción13/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 213, S 8, H CA 5237, I/A 8 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-11
Empresa: SELMABUS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SELMABUS SL
Nif:B11678877
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Morales Monteoliva Yolanda
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CADIZ
Juez / Ponente:MARIA CASTILLO MENDARO DORANTES
Fecha de Resolución:05/11/2014
Número Procedimiento Concursal:1405/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1056
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-5237
Inscripción:
7
Fecha Inscripción20/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1056 , F 212, S 8, H CA 5237, I/A 7 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-11
Empresa: MATSUR SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MATSUR SL
Nif:B11608890
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Morales Monteoliva Yolanda
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL CADIZ
Número:1
Juez / Ponente:NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Fecha de Resolución:04/06/2013
Número Procedimiento Concursal:277/2013
Datos Registrales:
Tomo:
730
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-3981
Inscripción:
15
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Cadiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 53, S 8, H CA 3981, I/A 15 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-11
Información de MORALES MONTEOLIVA YOLANDA
Mostramos los datos de MORALES MONTEOLIVA YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES MONTEOLIVA YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos