MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BM SANT CUGAT IMMOBLES SL | Apoderado Solidario | 27/05/2024 | |
PROMOCIONS I PROJECTES BRICKNOR SL | Administrador Solidario | 20/02/2023 | |
PROMOCIONS INTERBRICK SL | Liquidador | 24/01/2023 | |
PROMOCIONS FRASMO SL | Presidente | 24/05/2018 | |
PROMOCIONS FRASMO SL | Consejero | 24/05/2018 |
VINCULACIONES DE MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
Empresa: BM SANT CUGAT IMMOBLES SL
Apoderado Solidario
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 605800, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-08
Empresa: PROMOCIONS I PROJECTES BRICKNOR SL
Administrador Solidario
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
- Morales Frasnedo Marta
- Morales Frasnedo Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45665 , F 52, S 8, H B 495083, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Empresa: PROMOCIONS INTERBRICK SL
Liquidador
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
- Morales Frasnedo Marta
- Morales Frasnedo Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29483 , F 47, S 8, H B 152296, I/A 13 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Administrador Solidario
- Font Saboya Robert
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 185, S 8, H L 26888, I/A 2 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-25
Empresa: PROMOCIONS FRASMO SL
Consejero
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
- Morales Frasnedo Marta
- Morales Frasnedo Victoria
Presidente
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28401 , F 38, S 8, H B 134941, I/A 12 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Administrador Solidario
- Font Saboya Robert
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 185, S 8, H L 26888, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Información de MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES FRASNEDO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos