FONT SABOYA ROBERT
Informe ejecutivo de FONT SABOYA ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FONT SABOYA ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE DEL MANRESA GRUP SL | Socio Unico | 15/01/2020 | |
TORRE DEL MANRESA GRUP SL | Administrador Unico | 02/12/2019 |
VINCULACIONES DE FONT SABOYA ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONT SABOYA ROBERT
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Socio Único
- Font Saboya Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 186, S 8, H L 26888, I/A 3 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-25
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Administrador Unico
- Font Saboya Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 185, S 8, H L 26888, I/A 2 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-25
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Administrador Solidario
- Font Saboya Robert
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 185, S 8, H L 26888, I/A 2 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-25
Empresa: TORRE DEL MANRESA GRUP SL
Administrador Solidario
- Font Saboya Robert
- Morales Frasnedo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 185, S 8, H L 26888, I/A 1 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-25
Información de FONT SABOYA ROBERT
Mostramos los datos de FONT SABOYA ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONT SABOYA ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos