MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
Informe ejecutivo de MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado | 30/05/2018 | 14/10/2019 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 16/09/2015 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diaz Garcia Jose Luis
- Diaz Ruiz Luis Antonio
- Ferrero Fernandez Jesus Javier
- Figueroa Criado Cristina
- Garcia Zapata Juan Francisco
- Gutierrez Jimenez Jose Manuel
- Jimenez Ojea Felix
- Lopez Garcia Benjamin
- Maqueda Muñoz Raquel
- Menendez Fernandez Rosario
- Moraleda Lopez Cristina Esther
- Moreno Castillo Serafin
- Redondo Gonzalez Antonio
- Riera Peñarrubia Maria Jose
- Soria De Santiago Esteban
- Trujillo Nuñez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39508 , F 27, S 8, H M 520137, I/A 573 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Moraleda Lopez Cristina Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 108, S 8, H M 520137, I/A 426 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Solidario
- Alameda Ruiz Cristina
- Garcia Bermudez Maria Soledad
- Gonzalez Roncero Antonio
- Goya Vargas Isabel
- Gutierrez Exposito Rafael Angel
- Lopez Paiva Diana
- Manchego Fernandez Inmaculada Teresa
- Millan Plaza Maria Rosalia
- Moraleda Lopez Cristina Esther
- Moya Manzano Jose Antonio
- Moya Moreno Luis Vicente
- Navarro Rebolloso Jesus Ernesto
- Panadero Lopez Cristina
- Sanchez Valle Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 37, S 8, H CU 8714, I/A 137 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-16
Información de MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER
Mostramos los datos de MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALEDA LOPEZ CRISTINA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos