GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORES E INMOBILIARIOS ZAPATA SL | Administrador Unico | 25/10/2018 | |
ASESORES E INMOBILIARIOS ZAPATA SL | Apoderado | 03/07/2017 | |
ASESORES E INMOBILIARIOS ZAPATA SL | Socio Unico | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
Empresa: BLAZQUEZ ILARTATEGUI SL
Administrador Unico
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 149, F 147, S 8, H CC 2567, I/A 3 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-10
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Diaz Garcia Jose Luis
- Diaz Ruiz Luis Antonio
- Ferrero Fernandez Jesus Javier
- Figueroa Criado Cristina
- Garcia Zapata Juan Francisco
- Gutierrez Jimenez Jose Manuel
- Jimenez Ojea Felix
- Lopez Garcia Benjamin
- Maqueda Muñoz Raquel
- Menendez Fernandez Rosario
- Moraleda Lopez Cristina Esther
- Moreno Castillo Serafin
- Redondo Gonzalez Antonio
- Riera Peñarrubia Maria Jose
- Soria De Santiago Esteban
- Trujillo Nuñez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39508 , F 27, S 8, H M 520137, I/A 573 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: ASESORES E INMOBILIARIOS ZAPATA SL
Administrador Unico
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 223, S 8, H CC 13655, I/A 4 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-10
Empresa: ASESORES E INMOBILIARIOS ZAPATA SL
Apoderado
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 116, S 8, H CC 13655, I/A 3 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-10
Empresa: HIGARZA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 116, S 8, H CC 13655, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-10
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 19, S 8, H M 520137, I/A 328 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: HIGARZA PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 110, S 8, H CC 13655, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-10
Empresa: HIGARZA PATRIMONIAL SL
Socio Único
- Garcia Zapata Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 770, F 110, S 8, H CC 13655, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-10
Información de GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZAPATA JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos