MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
Informe ejecutivo de MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTICAS VIRGINIA SL | Administrador Solidario | 27/12/2017 |
VINCULACIONES DE MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 116, S 8, H TF 55928, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-38
Empresa: LUXURY VILLAGE SL
Liquidador
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 178, S 8, H TF 66183, I/A 2 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-38
Empresa: LUXURY VILLAGE SL
Administrador Unico
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Liquidador
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 178, S 8, H TF 66183, I/A 2 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-38
Empresa: LUXURY VILLAGE SL
Administrador Unico
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 174, S 8, H TF 66183, I/A 1 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-38
Empresa: LUXURY VILLAGE SL
Socio Único
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3735 , F 174, S 8, H TF 66183, I/A 1 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-38
Empresa: NAUTICAS VIRGINIA SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 115, S 8, H TF 60200, I/A 1 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-38
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 116, S 8, H TF 55928, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Información de MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA
Mostramos los datos de MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALEDA DIAZ- PALACIOS VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos