BRANDOLI FILIPPO
Informe ejecutivo de BRANDOLI FILIPPO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRANDOLI FILIPPO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTICAS VIRGINIA SL | Administrador Solidario | 27/12/2017 | |
BRANDOF INVESTMENT SL | Socio Unico | 11/09/2015 |
VINCULACIONES DE BRANDOLI FILIPPO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRANDOLI FILIPPO
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 116, S 8, H TF 55928, I/A 3 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-38
Empresa: NAUTICAS VIRGINIA SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 115, S 8, H TF 60200, I/A 1 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-38
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Brandoli Filippo
- Moraleda Diaz- Palacios Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 116, S 8, H TF 55928, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Brandoli Filippo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 116, S 8, H TF 55928, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-38
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Brandoli Filippo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 114, S 8, H TF 55928, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-38
Empresa: BRANDOF INVESTMENT SL
Socio Único
- Brandoli Filippo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 114, S 8, H TF 55928, I/A 1 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-38
Información de BRANDOLI FILIPPO
Mostramos los datos de BRANDOLI FILIPPO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRANDOLI FILIPPO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos