MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAM SANTA ANA SL | Administrador Suplente | 18/02/2015 | |
TEAM SANTA ANA SL | Apoderado | 18/02/2015 |
VINCULACIONES DE MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Unico
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 98899, I/A 11 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Unico
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 146, S 8, H M 503425, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Unico
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 53, S 8, H M 98899, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 53, S 8, H M 98899, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Unico
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 146, S 8, H M 503425, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 146, S 8, H M 503425, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: TEAM SANTA ANA SL
Apoderado
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32201 , F 105, S 8, H M 579535, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
Empresa: TEAM SANTA ANA SL
Administrador Suplente
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32201 , F 105, S 8, H M 579535, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-28
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 52, S 8, H M 98899, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 144, S 8, H M 503425, I/A 1 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28
Información de MORAL MURIAS LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de MORAL MURIAS LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAL MURIAS LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos