LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADAM'S APPLE SL | Administrador Solidario | 08/07/2011 | 10/02/2022 |
LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL | Administrador Solidario | 03/08/2010 | 13/04/2021 |
VINCULACIONES DE LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 53, S 8, H M 98899, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 146, S 8, H M 503425, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: ADAM'S APPLE SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051 , F 52, S 8, H M 98899, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-28
Empresa: LA JUNTA CERVECERIA 2010 SL
Administrador Solidario
- Lorente Martinez Manuel Antonio
- Moral Murias Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27929 , F 144, S 8, H M 503425, I/A 1 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-28
Información de LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO
Mostramos los datos de LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENTE MARTINEZ MANUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos