MORA PAGES HECTOR
Informe ejecutivo de MORA PAGES HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MORA PAGES HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OROPESA SANTA YO SICAV | Consejero | 03/03/2014 | 12/04/2019 |
ULTRA VALOREM SICAV | Consejero | 12/08/2013 | 18/03/2019 |
SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV | Presidente | 22/02/2016 | 06/02/2018 |
SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV | Consejero | 11/01/2013 | 06/02/2018 |
INVEST STELLA SIL SA | Consejero | 28/05/2015 | 19/09/2017 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero | 01/08/2012 | 10/04/2014 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 01/08/2012 | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE MORA PAGES HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA PAGES HECTOR
Empresa: OROPESA SANTA YO SICAV
Consejero
- Mora Pages Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31945 , F 152, S 8, H M 574921, I/A 8 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: INVERSIONES PICO TRES MARES SICAV
Consejero
- Mora Pages Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15900 , F 225, S 8, H M 268709, I/A 31 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-28
Empresa: SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Gonzalez Gonzalez Raul
- Mora Pages Hector
- Ramirez Sanz Susana
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Mora Pages Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25784 , F 101, S 8, H M 274679, I/A 30 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: INVEST STELLA SICAV
Consejero
- Mora Pages Hector
- Ojeda Garcia Marcos
- Roldan Lazaro Adolfo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33442 , F 204, S 8, H M 342662, I/A 24 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
Empresa: SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS SICAV
Consejero
Presidente
- Mora Pages Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25784 , F 99, S 8, H M 274679, I/A 26 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Empresa: INVEST STELLA SICAV
Consejero
- Mora Pages Hector
Entidad Gestora
EntidDeposit
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19513 , F 207, S 8, H M 342662, I/A 21 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Apoderado
- Arguelles Salaverria Jaime
- Martin Amoros Sergi
- Mora Pages Hector
- Ramirez Sanz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26809 , F 81, S 8, H M 8543, I/A 51 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Consejero
- Mora Pages Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26809 , F 80, S 8, H M 8543, I/A 50 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: OROPESA SANTA YO SICAV
Auditor
Consejero
ENT.ENC.GEST
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31945 , F 147, S 8, H M 574921, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: INVERSIONES PICO TRES MARES SICAV
Consejero
- Mora Pages Hector
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15900 , F 222, S 8, H M 268709, I/A 25 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
VER MAS ACTOS
Información de MORA PAGES HECTOR
Mostramos los datos de MORA PAGES HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA PAGES HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos