MORA MARQUEZ CESAR MARIA
Informe ejecutivo de MORA MARQUEZ CESAR MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MORA MARQUEZ CESAR MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRES PF SL | Administrador Unico | 23/12/2008 | 15/04/2019 |
MULBERRY ASESORES SL | Administrador Unico | 03/08/2009 | 15/04/2019 |
RONDA DE LOS TEJARES 18 SL | Administrador Unico | 03/08/2009 | 15/04/2019 |
ANDALUZA DE ENCOFRADOS Y FERRALLAS SL | Administrador Concursal | 05/04/2013 | 14/02/2019 |
VINCULACIONES DE MORA MARQUEZ CESAR MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA MARQUEZ CESAR MARIA
Empresa: RONDA DE LOS TEJARES 18 SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 143, S 8, H CO 4481, I/A 8 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-14
Empresa: TRES PF SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 200, S 8, H CO 4038, I/A 16 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-14
Empresa: MULBERRY ASESORES SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 128, S 8, H CO 13332, I/A 7 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDALUZA DE ENCOFRADOS Y FERRALLAS SL
Nif:B14742415
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Mora Marquez Cesar Maria
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:04/03/2013
Número Procedimiento Concursal:232/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1870
Libro:
0
Folio:
128
Hoja:
8-23279
Inscripción:
8
Fecha Inscripción14/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 128, S 8, H CO 23279, I/A 8 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-14
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ANDALUZA DE ENCOFRADOS Y FERRALLAS SL
Nif:B14742415
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Mora Marquez Cesar Maria
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE CORDOBA
Número:1
Juez / Ponente:FERNANDO CABALLERO GARCIA
Fecha de Resolución:04/03/2013
Número Procedimiento Concursal:232/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1870
Libro:
0
Folio:
127
Hoja:
8-23279
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/04/2013
Registro:Registro Mercantil de Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1870 , F 127, S 8, H CO 23279, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-14
Empresa: RONDA DE LOS TEJARES 18 SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 154, S 8, H CO 4481, I/A 6 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-14
Empresa: MULBERRY ASESORES SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 126, S 8, H CO 13332, I/A 4 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-14
Empresa: TRES PF SL
Administrador Unico
- Mora Marquez Cesar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1203 , F 197, S 8, H CO 4038, I/A 12 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-14
Información de MORA MARQUEZ CESAR MARIA
Mostramos los datos de MORA MARQUEZ CESAR MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA MARQUEZ CESAR MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos