MORA FERNANDEZ ANA
Informe ejecutivo de MORA FERNANDEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORA FERNANDEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SOPAR DEL REMEI SL | Apoderado Solidario | 11/02/2014 | 11/03/2022 |
EL PARQUE DE NATA Y MOCA SL | Administrador Solidario | 25/07/2017 | 22/12/2021 |
GERENA SIGLO XXI SL | Secretario No Consejero | 13/01/2009 | 24/06/2016 |
GERENA SIGLO XXI SL | Secretario No Consejero | 10/04/2012 | 24/06/2016 |
VINCULACIONES DE MORA FERNANDEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA FERNANDEZ ANA
Empresa: EL PARQUE DE NATA Y MOCA SL
Administrador Solidario
- Avila Carralero Marta
- Mora Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36246 , F 20, S 8, H M 651277, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
- Mora Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 196, S 8, H SE 42042, I/A 15 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-41
Empresa: EL SOPAR DEL REMEI SL
Apoderado Solidario
- Mora Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43912 , F 144, S 8, H B 441680, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Mora Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 89, S 8, H SE 42042, I/A 13 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Secretario No Consejero
- Mora Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 87, S 8, H SE 42042, I/A 10 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de MORA FERNANDEZ ANA
Mostramos los datos de MORA FERNANDEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA FERNANDEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos