GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
Informe ejecutivo de GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE SA | Consejero | 13/03/2012 | 23/04/2018 |
GERENA SIGLO XXI SL | Presidente | 10/04/2012 | 24/06/2016 |
GERENA SIGLO XXI SL | Consejero | 10/04/2012 | 24/06/2016 |
GERENA SIGLO XXI SL | Consejero | 13/01/2009 | 10/04/2012 |
GERENA SIGLO XXI SL | Consejero Delegado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
Empresa: EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 31, S 8, H SE 14704, I/A 49 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero
- Fernandez Gualda Javier
- Gutierrez Nogales Margarita
- Lopez Rueda Francisco
- Ramirez Tovar Encarnacion
Gerente
Presidente
- Gutierrez Nogales Margarita
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 196, S 8, H SE 42042, I/A 15 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero
- Fernandez Gualda Javier
- Gutierrez Nogales Margarita
- Lopez Rueda Francisco
- Ramirez Tovar Encarnacion
Presidente
- Gutierrez Nogales Margarita
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 89, S 8, H SE 42042, I/A 13 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 89, S 8, H SE 42042, I/A 13 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-41
Empresa: EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375 , F 135, S 8, H SE 14704, I/A 39 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Gualda Javier
- Gutierrez Nogales Margarita
- Pereira Espada Jacinto
- PRODETUR SA
- SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLA SA
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 87, S 8, H SE 42042, I/A 10 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Empresa: GERENA SIGLO XXI SL
Consejero Delegado
- Gutierrez Nogales Margarita
Consejero
- Delgado Losada Manuel
- Grau Ayala Ignacio
- Gutierrez Nogales Margarita
- Jacinto Pereira Espada
- Manuel Gutierrez Arregui
- Marquez Barrero Juan
- Romero Alonso Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 87, S 8, H SE 42042, I/A 10 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de GUTIERREZ NOGALES MARGARITA
Mostramos los datos de GUTIERREZ NOGALES MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUTIERREZ NOGALES MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos