MORA ANTON FRANCISCO
Informe ejecutivo de MORA ANTON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE MORA ANTON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMORIDA URBANA SL | Administrador Unico | 04/02/2014 | |
PROMOCIONES SEMO SL | Apoderado | 31/10/2013 | |
GASOLINERAS DE ELCHE SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2009 | 10/04/2013 |
POLIGONO RABASA SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2009 | 10/04/2013 |
DARCO URBANA SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 | |
BONPERAL SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 | |
ORIGESTION SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 | |
DESARROLLO RABASA SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 | |
SURESGRUP SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 | |
DARCO GRUPO INMOBILIARIO SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORA ANTON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORA ANTON FRANCISCO
Empresa: ALMORIDA URBANA SL
Administrador Unico
- Mora Anton Francisco
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 209, S 8, H A 54580, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-03
Empresa: PROMOCIONES SEMO SL
Apoderado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 131, S 8, H A 19556, I/A 4 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Empresa: POLIGONO RABASA SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1225 , F 165, S 8, H A 3173, I/A 7 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: PUERTO DEPORTIVO VARADERO ESTE SL
Consejero
- Mora Anton Francisco
Presidente
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2736 , F 162, S 8, H A 81206, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: DHERMO GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 45, S 8, H A 35272, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: EUROPROMOCIONES 2.004 SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 5, S 8, H A 54144, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: DARCO GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2426 , F 195, S 8, H A 64126, I/A 3 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: SURESGRUP SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2248 , F 208, S 8, H A 54460, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: GASOLINERAS DE ELCHE SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 217, S 8, H A 6083, I/A 10 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
Empresa: DESARROLLO RABASA SL
Administrador Mancomunado
- Mora Anton Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2275 , F 81, S 8, H A 55781, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-03
VER MAS ACTOS
Información de MORA ANTON FRANCISCO
Mostramos los datos de MORA ANTON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORA ANTON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos