TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
Informe ejecutivo de TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFOEXPRES SERVICIOS MULTIMEDIA SA | Presidente | 23/02/2015 | |
SIGMA PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE ALTABIX SL | Consejero Delegado Solidario | 18/10/2013 | |
SIGMA PROMOCIONES INMOBILIARIAS DE ALTABIX SL | Presidente | 18/10/2013 | |
AURA CONDOMINIO SL | Apoderado Solidario | 06/03/2012 | |
PLAZA DE ESPAÑA PRIMERA PLANTA SL | Administrador Solidario | 26/01/2012 | |
INFOEXPRES SERVICIOS MULTIMEDIA SA | Consejero | 02/12/2011 | |
INICIATIVAS INMOBILIARIAS METRO SL | Apoderado | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
Liquidador
- Torres Castaño Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 129, S 8, H A 101692, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
- Torres Castaño Jose Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 129, S 8, H A 101692, I/A 2 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-03
Empresa: CONTRAPUNTO GESTION DE MEDIOS SL
Administrador Solidario
- Torres Castaño Antonio Jose
- Torres Castaño Jose Jesus
- Torres Castaño Luis Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 161, S 8, H A 128501, I/A 5 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-03
Empresa: AURA CONDOMINIO SL
Consejero
- Torres Castaño Antonio Jose
- Torres Castaño Jose Jesus
- Torres Castaño Luis Jose Antonio
- Torres Fenoll Jose
Presidente
Secretario
- Torres Castaño Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3587 , F 68, S 8, H A 128497, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-03
Empresa: NODOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aledo Vives Simon
- Torres Castaño Jose Jesus
- Torres Castaño Luis Jose Antonio
Presidente
- Torres Castaño Jose Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3146 , F 102, S 8, H A 104310, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Empresa: INFOEXPRES SERVICIOS MULTIMEDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Torres Castaño Jose Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 46, S 8, H A 99466, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-03
Empresa: INFOEXPRES SERVICIOS MULTIMEDIA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Torres Castaño Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3060 , F 46, S 8, H A 99466, I/A 3 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-03
Empresa: PRODUCCIONES IMAGEN Y SONIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Torres Castaño Antonio Jose
- Torres Castaño Jose Jesus
- Torres Castaño Luis Jose Antonio
Consejero
- Torres Castaño Antonio Jose
- Torres Castaño Jose Jesus
- Torres Castaño Luis Jose Antonio
Presidente
- Torres Castaño Jose Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 219, S 8, H A 11993, I/A 8 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-03
Empresa: METRO AGRUPACION INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Torres Castaño Jose Jesus
Consejero
- Torres Castaño Jose Jesus
Presidente
- Torres Castaño Jose Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2869 , F 82, S 8, H A 88615, I/A 4 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03
Empresa: ALMORIDA URBANA SL
Liquidador
- Torres Castaño Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 209, S 8, H A 54580, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-03
VER MAS ACTOS
Información de TORRES CASTAÑO JOSE JESUS
Mostramos los datos de TORRES CASTAÑO JOSE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES CASTAÑO JOSE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos