MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL PETROLEO SA | Apoderado Solidario | 16/10/2020 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 08/10/2019 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 30/01/2019 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 02/11/2018 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 20/07/2016 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 16/03/2015 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 13/08/2013 | |
PETROLEOS DEL NORTE SA | Apoderado | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montserrat Aguade Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 1371, I/A 1528 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montserrat Aguade Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42022 , F 24, S 8, H M 1371, I/A 1462 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montserrat Aguade Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42022 , F 24, S 8, H M 1371, I/A 1462 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Solidario
- Montserrat Aguade Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34434 , F 208, S 8, H M 1371, I/A 1417 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Montserrat Aguade Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34434 , F 207, S 8, H M 1371, I/A 1416 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado Mancomunado
- Montserrat Aguade Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 128, S 8, H BI 249,A , I/ 351 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-48
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 127, S 8, H BI 249,A , I/ 346 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-48
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 123, S 8, H BI 249,A , I/ 330 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 122, S 8, H BI 249,A , I/ 326 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
Empresa: PETROLEOS DEL NORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 114, S 8, H BI 249,A , I/ 302 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-48
VER MAS ACTOS
Información de MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA
Mostramos los datos de MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT AGUADE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos