MAS RUBIO JORDI
Informe ejecutivo de MAS RUBIO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MAS RUBIO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELS PINS SA | Presidente | 16/08/2011 | |
ELS PINS SA | Consejero | 16/08/2011 |
VINCULACIONES DE MAS RUBIO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS RUBIO JORDI
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 1371, I/A 1528 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: REPSOL QUIMICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mas Rubio Jordi
- Nieto Sanchez Ramon
- Pareja Usero Jose Eloy
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 23221, I/A 768 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: REPSOL PETROLEO SA
Apoderado
- Mas Rubio Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34434 , F 216, S 8, H M 1371, I/A 1429 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Empresa: REPSOL QUIMICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Mas Rubio Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 15, S 8, H M 23221, I/A 686 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: APARTPINS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1806 , F 220, S 8, H T 25234, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-43
Empresa: FRUTAS MAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 152, S 8, H T 3757, I/A 20 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Empresa: ELS PINS SA
Consejero
- Mas Cabre Roser
- Mas Castella Maria Teresa
- Mas Rubio Jordi
Presidente
- Mas Rubio Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 121, S 8, H T 3710, I/A 19 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-43
Empresa: ELS PINS SA
Consejero
- Mas Cabre Roser
- Mas Castella Maria Teresa
- Mas Rubio Jordi
Presidente
- Mas Rubio Jordi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 121, S 8, H T 3710, I/A 19 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-43
Empresa: FRUTAS MAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 35, S 8, H T 3757, I/A 19 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-43
Empresa: FRUTAS MAS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 35, S 8, H T 3757, I/A 19 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-43
Información de MAS RUBIO JORDI
Mostramos los datos de MAS RUBIO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS RUBIO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos