MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
Informe ejecutivo de MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLOGIA VIVA SICAV | Apoderado | 11/10/2013 | |
ECOLOGIA VIVA SICAV | Presidente | 20/07/2009 | |
ECOLOGIA VIVA SICAV | Consejero | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
Empresa: ECOLOGIA VIVA SICAV
Consejero
- Montoliu Romero Enrique
Presidente
- Montoliu Romero Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22049 , F 186, S 8, H M 393196, I/A 34 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: ECOLOGIA VIVA SICAV
Consejero
- Mir Sese Alfredo
- Montoliu Navarro Amparo
- Montoliu Romero Enrique
Presidente
- Montoliu Romero Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22049 , F 184, S 8, H M 393196, I/A 28 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: ECOLOGIA VIVA SICAV
Consejero Delegado
- Montoliu Romero Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22049 , F 184, S 8, H M 393196, I/A 28 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: ECOLOGIA VIVA SICAV
Apoderado
- Montoliu Romero Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22049 , F 178, S 8, H M 393196, I/A 20 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Empresa: FRIOMERK SA
Apoderado
- Mir Sese Alfredo
- Mir Sese Alfredo
- Montoliu Romero Enrique
- Montoliu Romero Enrique
- Montoliu Romero Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 132, S 8, H V 30254, I/A 31 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: FRIOMERK SA
Consejero Delegado
- Montoliu Romero Enrique
Consejero
Presidente
- Montoliu Romero Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 132, S 8, H V 30254, I/A 31 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: EUROMERK SA
Apoderado
- Costa Baixauli Francisco
- Mir Sese Alfredo
- Mir Sese Alfredo
- Mir Sese Alfredo
- Montoliu Romero Enrique
- Montoliu Romero Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4549, L 1860, F 66, S 8, H V 27141, I/A 28 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Empresa: FRIOMERK SA
Consejero Delegado
- Montoliu Romero Enrique
Consejero
Presidente
- Montoliu Romero Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691, L 2001, F 109, S 8, H V 30254, I/A 29 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-46
Empresa: FRIOMERK SA
Consejero Delegado
- Montoliu Romero Enrique
Consejero
Presidente
- Montoliu Romero Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691, L 2001, F 109, S 8, H V 30254, I/A 29 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-46
Empresa: MARCOPESCA IMPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Montoliu Romero Enrique
- Montoliu Romero Jose Manuel
- Perez Perez Isabel Maria
- Romero Sorolla Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6415, L 3720, F 157, S 8, H V 67406, I/A 5 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-46
VER MAS ACTOS
Información de MONTOLIU ROMERO ENRIQUE
Mostramos los datos de MONTOLIU ROMERO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTOLIU ROMERO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos