MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
Informe ejecutivo de MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOOY EDITORES SL | Presidente | 22/01/2016 | |
KOOY EDITORES SL | Consejero | 22/01/2016 | |
INMOBILIARIA SAN VICENTE SL | Secretario | 09/10/2014 | |
INVERSIONES LEONOR DE CASTILLA SL | Consejero | 21/11/2012 | 02/07/2014 |
ASLUVI SA | Administrador Solidario | 12/12/2013 | |
INVERSIONES ESTRELLA SICAV | Consejero | 16/10/2013 | |
INVERSIONES LEONOR DE CASTILLA SL | Presidente | 21/11/2012 | |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LAS ARTES DEL LIBRO ARLI | Pres.J.Dir. | 22/01/2010 | 02/08/2012 |
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL DE LAS ARTES DEL LIBRO ARLI | Miem.J.Dir. | 22/01/2010 | 02/08/2012 |
SUCESORES DE RIVADENEYRA SA | Presidente | 12/11/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
Empresa: KOOY EDITORES SL
Consejero
- Alvarez De Espejo Mariategui Francisco Javier
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Luis
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Presidente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11342 , F 139, S 8, H M 178213, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-28
Empresa: INMOBILIARIA SAN VICENTE SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21437 , F 213, S 8, H M 107106, I/A 10 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: INVERSIONES LEONOR DE CASTILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Armada Comyn Rosario
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24166 , F 81, S 8, H M 325977, I/A 10 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Empresa: ASLUVI SA
Administrador Solidario
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 97, S 8, H M 60782, I/A 16 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-28
Empresa: INVERSIONES ESTRELLA SICAV
Consejero
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12474 , F 114, S 8, H M 198703, I/A 29 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: INVERSIONES LEONOR DE CASTILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Armada Comyn Rosario
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24166 , F 80, S 8, H M 325977, I/A 8 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: INVERSIONES LEONOR DE CASTILLA SL
Consejero
- Armada Comyn Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Presidente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24166 , F 80, S 8, H M 325977, I/A 8 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Miem.J.Dir.
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Perez Durias Ernesto
Pres.J.Dir.
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7970 , F 149, S 8, H M 128751, I/A 9 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Empresa: SUCESORES DE RIVADENEYRA SA
Apoderado
- Bolton Christopher Richard
- Bou Salazar Javier
- Gibert Xavier Elies
- Lamuniere Pierre
- Marchand Jean Claude
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Y Allendesalazar Luis
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Victoria
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Peiro Montiel Luis
- Peiro Montiel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12481 , F 175, S 8, H M 100812, I/A 80 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: SUCESORES DE RIVADENEYRA SA
Consejero
- EDIPRESSE PUBLICATIONS SA
- EDIPRESSE SA
- HYMSA UNIVERSO SL
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- PRESSE PUBLICATIONS SR SA
Presidente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12481 , F 174, S 8, H M 100812, I/A 79 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE
Mostramos los datos de MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL Y RODRIGUEZ DE LA ENCINA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos