MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
Informe ejecutivo de MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES ESTRELLA SICAV | Consejero | 30/07/2014 | 23/02/2017 |
INVERSIONES ESTRELLA SICAV | Presidente | 17/05/2011 | 23/02/2017 |
INVERSIONES ESTRELLA SICAV | Consejero Delegado | 17/05/2011 | 23/02/2017 |
MAGARUR 97 SL | Consejero | 11/09/2014 | |
SUCESORES DE RIVADENEYRA SA | Apoderado | 12/11/2010 |
VINCULACIONES DE MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
Empresa: MAGARUR 97 SL
Consejero
- Montiel Y Allendesalazar Luis
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Victoria
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Luis
- Peiro Montiel Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12434 , F 8, S 8, H M 197843, I/A 6 (11/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Empresa: INVERSIONES ESTRELLA SICAV
Auditor
Consejero
- Matossian Osorio Jaime
- Montiel Armada Maria Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Y Armada Victoria
Presidente
- Montiel Y Armada Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32165 , F 219, S 8, H M 198703, I/A 31 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: INVERSIONES ESTRELLA SICAV
Consejero Delegado
- Montiel Y Armada Victoria
Presidente
- Montiel Y Armada Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12474 , F 112, S 8, H M 198703, I/A 23 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: SUCESORES DE RIVADENEYRA SA
Apoderado
- Bolton Christopher Richard
- Bou Salazar Javier
- Gibert Xavier Elies
- Lamuniere Pierre
- Marchand Jean Claude
- Montiel Allendesalazar Luis
- Montiel Armada Rosario
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Vicente
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Armada Victoria
- Montiel Y Allendesalazar Luis
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Armada Rosario
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Vicente
- Montiel Y Armada Victoria
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Montiel Y Rodriguez De La Encina Vicente
- Peiro Montiel Luis
- Peiro Montiel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12481 , F 175, S 8, H M 100812, I/A 80 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Información de MONTIEL Y ARMADA VICTORIA
Mostramos los datos de MONTIEL Y ARMADA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTIEL Y ARMADA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos