MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
Informe ejecutivo de MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Apoderado | 30/10/2014 | 04/09/2020 |
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Administrador Mancomunado | 30/10/2014 | 13/03/2020 |
BURBASMAR SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 | |
BURBASMAR SL | Liquidador Solidario | 04/01/2010 | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Apoderado
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 475, F 61, S 8, H BU 5578, I/A 9 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Montesinos Roberto
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 475, F 61, S 8, H BU 5578, I/A 7 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Apoderado
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 36, S 8, H BU 5578, I/A 5 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Montesinos Roberto
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 36, S 8, H BU 5578, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-09
Empresa: BURBASMAR SL
Liquidador Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529, L 320, F 26, S 8, H BU 10735, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-09
Empresa: BURBASMAR SL
Administrador Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529, L 320, F 26, S 8, H BU 10735, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-09
Información de MONTESINOS MARTINEZ LUCIA
Mostramos los datos de MONTESINOS MARTINEZ LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS MARTINEZ LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos