JIMENEZ BASCONES PEDRO
Informe ejecutivo de JIMENEZ BASCONES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ BASCONES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Presidente | 29/07/2014 | 30/10/2014 |
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Consejero | 29/07/2014 | 30/10/2014 |
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Consejero Delegado Solidario | 29/07/2014 | 30/10/2014 |
FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL | Administrador Unico | 29/07/2014 | |
BURBASMAR SL | Administrador Solidario | 04/01/2010 | |
BURBASMAR SL | Liquidador Solidario | 04/01/2010 | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ BASCONES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ BASCONES PEDRO
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Jimenez Montesinos Roberto
Consejero
- Jimenez Bascones Pedro
- Jimenez Montesinos Elizabet
- Jimenez Montesinos Roberto
Presidente
- Jimenez Bascones Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 36, S 8, H BU 5578, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Jimenez Montesinos Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 36, S 8, H BU 5578, I/A 3 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Consejero
- Jimenez Bascones Pedro
- Jimenez Montesinos Elizabet
- Jimenez Montesinos Roberto
Presidente
- Jimenez Bascones Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 34, S 8, H BU 5578, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-09
Empresa: FUNERARIA TANATORIO LA PAZ SL
Administrador Unico
- Jimenez Bascones Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 369, L 160, F 34, S 8, H BU 5578, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-09
Empresa: BURBASMAR SL
Liquidador Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529, L 320, F 26, S 8, H BU 10735, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-09
Empresa: BURBASMAR SL
Administrador Solidario
- Jimenez Bascones Pedro
- Montesinos Martinez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529, L 320, F 26, S 8, H BU 10735, I/A 2 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-09
Información de JIMENEZ BASCONES PEDRO
Mostramos los datos de JIMENEZ BASCONES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ BASCONES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos