MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
Informe ejecutivo de MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado Solidario | 15/05/2014 | 26/07/2017 |
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado | 21/12/2012 | 26/07/2017 |
VINCULACIONES DE MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Montesinos Berry Ian Carlos
Apoderado
- Borras Rey Susana
- Montesinos Berry Ian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 34, S 8, H B 392092, I/A 15 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Montesinos Berry Ian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 34, S 8, H B 392092, I/A 13 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Borras Rey Susana
- Montesinos Berry Ian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 32, S 8, H B 392092, I/A 11 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Información de MONTESINOS BERRY IAN CARLOS
Mostramos los datos de MONTESINOS BERRY IAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTESINOS BERRY IAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos