BORRAS REY SUSANA
Informe ejecutivo de BORRAS REY SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRAS REY SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2019 | 02/03/2020 |
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2017 | 22/01/2019 |
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado | 29/03/2011 | 26/07/2017 |
ITT MEDTANK LOGISTICS SL | Apoderado | 21/12/2012 | 26/07/2017 |
VINCULACIONES DE BORRAS REY SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS REY SUSANA
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borras Rey Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 36, S 8, H B 392092, I/A 19 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borras Rey Susana
- Pamies Esteve Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 35, S 8, H B 392092, I/A 18 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borras Rey Susana
- Pamies Esteve Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 35, S 8, H B 392092, I/A 17 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borras Rey Susana
- Pamies Esteve Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 34, S 8, H B 392092, I/A 16 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Borras Rey Susana
- Montesinos Berry Ian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 34, S 8, H B 392092, I/A 15 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Borras Rey Susana
- Montesinos Berry Ian Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 32, S 8, H B 392092, I/A 11 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: ITT MEDTANK LOGISTICS SL
Apoderado
- Armengol Duran Jordi
- Borras Rey Susana
- Pamies Esteve Bibiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41652 , F 155, S 8, H B 392092, I/A 7 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Información de BORRAS REY SUSANA
Mostramos los datos de BORRAS REY SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS REY SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos