MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
Informe ejecutivo de MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTUM INTEGRAL SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
RAIGADA HOLA SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2021 | |
MONARI CONSULTORES SL | Socio Unico | 26/10/2015 |
VINCULACIONES DE MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
Empresa: SMILE GESTION PROYECTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 21716, I/A 2 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-47
Empresa: QUANTUM INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 124, S 8, H VA 23020, I/A 4 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-47
Empresa: RAIGADA HOLA SL
Administrador Mancomunado
- Montes Lopez Angel Roman
- Raigada Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41699 , F 136, S 8, H M 738650, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: ALIMARCYL SL
Liquidador
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30357 , F 3, S 8, H M 546326, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: ALIMARCYL SL
Administrador Unico
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30357 , F 3, S 8, H M 546326, I/A 3 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: TECNICYL SL
Liquidador
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26502 , F 64, S 8, H M 477584, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: TECNICYL SL
Administrador Unico
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26502 , F 64, S 8, H M 477584, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Empresa: IDECYL CONSULTORES SL
Liquidador Mancomunado
- Martin Giraldo German Jose
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 136, S 8, H VA 17149, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-47
Empresa: IDECYL CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Martin Giraldo German Jose
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 136, S 8, H VA 17149, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-47
Empresa: MONARI CONSULTORES SL
Socio Único
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 86, S 8, H M 537908, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
VER MAS ACTOS
Información de MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN
Mostramos los datos de MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES LOPEZ ANGEL ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos