MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
Informe ejecutivo de MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TMASOS EDIFICACIONES SL | Administrador Unico | 18/01/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
Empresa: IDECYL CONSULTORES SL
Liquidador Mancomunado
- Martin Giraldo German Jose
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 136, S 8, H VA 17149, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-47
Empresa: IDECYL CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Martin Giraldo German Jose
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 136, S 8, H VA 17149, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-47
Empresa: TRUSMEL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Sanchez Yolanda
- Gil Valgañon Jose Ignacio
- Ilarraza Crespo Irene
- Lazaro Perez Jose Luis
- Martin Giraldo German Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 36, S 8, H VA 17138, I/A 4 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47
Empresa: PROSERTEL GERMAR SL
Administrador Solidario
- Martin Giraldo German Jose
- Montes Lopez Angel Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1021 , F 49, S 8, H VA 14035, I/A 5 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-47
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES DE AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cubero Francisco Fernando
- Esgueva Gutierrez Alberto
- Henderson Derek Alan
- Martin Giraldo German Jose
Consejero
- Cubero Francisco Fernando
- Esgueva Gutierrez Alberto
- Henderson Derek Alan
- Martin Giraldo German Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18350 , F 217, S 8, H M 194061, I/A 26 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES DE AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18350 , F 215, S 8, H M 194061, I/A 23 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Empresa: ENERGIAS RENOVABLES DE AVILA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Barrera Amann Joaquin
- Cubero Francisco Fernando
- Esgueva Gutierrez Alberto
- Martin Giraldo German Jose
- Merigo Gonzalez Eduardo
- Muñoz De Las Heras Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18350 , F 215, S 8, H M 194061, I/A 23 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Empresa: EOLICA DE LA MATA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163, L 112, F 141, S 8, H SO 2731, I/A 11 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
Empresa: EOLICA DE LA MATA SA
Consejero
- Cubero Francisco Fernando
- Esgueva Gutierrez Alberto
- Martin Giraldo German Jose
- Plaza Luelmo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163, L 112, F 141, S 8, H SO 2731, I/A 10 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-42
Empresa: EOLICA DE LA MATA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 163, L 112, F 141, S 8, H SO 2731, I/A 9 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-42
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE
Mostramos los datos de MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GIRALDO GERMAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos