MONTES LASHERAS MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MONTES LASHERAS MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONTES LASHERAS MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA SOCIEDAD DE PROMOCION DE LA RIOJA SA | Consejero | 29/10/2015 | 20/01/2020 |
LOGROÑO DEPORTE SA | Consejero | 12/11/2015 | 16/09/2019 |
LOGROÑO DEPORTE SA | Consejero | 14/09/2011 | 12/11/2015 |
LA RIOJA 360 GRADOS AVANZA SOCIEDAD DE PROMOCION DE LA RIOJA SA | Consejero | 07/09/2011 | 29/10/2015 |
COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL | Administrador Concursal | 13/04/2011 | 26/09/2011 |
VINCULACIONES DE MONTES LASHERAS MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES LASHERAS MARIA PILAR
Empresa: LA RIOJA TURISMO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 219, S 8, H LO 7274, I/A 58 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-26
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 11, S 8, H LO 9244, I/A 18 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-26
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 10, S 8, H LO 9244, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-26
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Eguizabal Marin Maria Elena
- Merino Martinez Javier
- Montes Lasheras Maria Pilar
- Rubio Martinez Rodolfo
- San Martin Ibarra Mar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 10, S 8, H LO 9244, I/A 13 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-26
Empresa: LA RIOJA TURISMO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 216, S 8, H LO 7274, I/A 51 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-26
Empresa: LA RIOJA TURISMO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 216, S 8, H LO 7274, I/A 51 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-26
Empresa: COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Nif:B84885581
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Montes Lasheras Maria Pilar
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA
Número:6
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:15/02/2011
Número Procedimiento Concursal:1880/2010
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
0
Folio:
206
Hoja:
8-11790
Inscripción:
B
Fecha Inscripción26/09/2011
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 206, S 8, H LO 11790, I/A B (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-26
Empresa: LOGROÑO DEPORTE SA
Consejero
- Eguizabal Marin Maria Elena
- Merino Martinez Javier
- Montes Lasheras Maria Pilar
- Rubio Martinez Rodolfo Francisco
- San Martin Ibarra Mar
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 562 , F 7, S 8, H LO 9244, I/A 7 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-26
Empresa: LA RIOJA TURISMO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Capellan De Miguel Gonzalo
- Montes Lasheras Maria Pilar
- Perez Pastor Jose Luis
- Ramirez Moreno Ludivina Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 93, S 8, H LO 7274, I/A 41 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-26
Empresa: COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COREMA PROMOCION DE ACTIVOS SL
Nif:B84885581
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Montes Lasheras Maria Pilar
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA Nº 6 DE LOGROÑO Y MERCANTIL DE LA RIOJA
Número:6
Juez / Ponente:RAFAEL YANGUELA CRIADO
Fecha de Resolución:15/02/2011
Número Procedimiento Concursal:1880/2010
Datos Registrales:
Tomo:
659
Libro:
0
Folio:
205
Hoja:
8-11790
Inscripción:
I/AAnota
Fecha Inscripción13/04/2011
Registro:Registro Mercantil de La Rioja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 205, S 8, H LO 11790, I/AAnota (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-26
Información de MONTES LASHERAS MARIA PILAR
Mostramos los datos de MONTES LASHERAS MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES LASHERAS MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos