MONTES FERNANDEZ TERESA
Informe ejecutivo de MONTES FERNANDEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES FERNANDEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLSAS Y FORMATOS SA | Apoderado | 21/11/2013 | |
BOLSAS Y FORMATOS SA | Secretario | 18/04/2013 | |
BOLSAS Y FORMATOS SA | Consejero | 18/04/2013 | |
FABRICACION DE ENVASES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 26/01/2009 | |
FABRICACION DE ENVASES INDUSTRIALES SA | Secretario | 29/12/2008 | |
FABRICACION DE ENVASES INDUSTRIALES SA | Consejero | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE MONTES FERNANDEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES FERNANDEZ TERESA
Empresa: BOLSAS Y FORMATOS SA
Apoderado
- Fernandez Villa Severina
- Montes Corujo Valentin
- Montes Fernandez Carmen
- Montes Fernandez Carmen
- Montes Fernandez Maria Carmen
- Montes Fernandez Maria Del Carmen
- Montes Fernandez Maria Teresa
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10335 , F 216, S 8, H M 23848, I/A 29 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: BOLSAS Y FORMATOS SA
Consejero
- Hoyos Fernandez Miguel
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Valentin
Presidente
Secretario
- Montes Fernandez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10335 , F 213, S 8, H M 23848, I/A 27 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Apoderado
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14565 , F 100, S 8, H M 18540, I/A 40 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-28
Consejero
- Hoyos Fernandez Miguel
- Montes Fernandez Carmen
- Montes Fernandez Teresa
- Montes Fernandez Valentin
Presidente
Secretario
- Montes Fernandez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14565 , F 100, S 8, H M 18540, I/A 39 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
Información de MONTES FERNANDEZ TERESA
Mostramos los datos de MONTES FERNANDEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES FERNANDEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos