MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICACION DE ENVASES INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 22/11/2018 | |
FABRICACION DE ENVASES INDUSTRIALES SA | Administrador Unico | 29/12/2008 | 21/11/2018 |
BOLSAS Y FORMATOS SA | Apoderado | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Administrador Unico
- Montes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38238 , F 105, S 8, H M 18540, I/A 44 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Administrador Unico
- Montes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14565 , F 103, S 8, H M 18540, I/A 42 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: BOLSAS Y FORMATOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10335 , F 216, S 8, H M 23848, I/A 29 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Administrador Unico
- Montes Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14565 , F 100, S 8, H M 18540, I/A 39 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28
Información de MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTES FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos