MONTAÑES MARINO ANA MARIA
Informe ejecutivo de MONTAÑES MARINO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTAÑES MARINO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTS FINANZAS SICAV | Liquidador | 20/12/2017 | 12/12/2018 |
FONTS FINANZAS SICAV | Consejero | 26/08/2009 | 20/12/2017 |
FONTS FINANZAS SICAV | Presidente | 08/09/2014 | 20/12/2017 |
VINCULACIONES DE MONTAÑES MARINO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAÑES MARINO ANA MARIA
Empresa: FONTS FINANZAS SICAV
Liquidador
- Montañes Marino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 199, S 8, H M 275616, I/A 25 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: FONTS FINANZAS SICAV
Consejero
- Gardes Montañes Jose Agustin
- Gardes Pons Damian Guillermo
- Montañes Marino Ana Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Montañes Marino Ana Maria
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 199, S 8, H M 275616, I/A 25 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: FONTS FINANZAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 197, S 8, H M 275616, I/A 20 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: FONTS FINANZAS SICAV
Auditor
Consejero
- Diaz Valdenebro Jon
- Montañes Marino Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16242 , F 85, S 8, H M 275616, I/A 13 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de MONTAÑES MARINO ANA MARIA
Mostramos los datos de MONTAÑES MARINO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAÑES MARINO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos