GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
Informe ejecutivo de GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CADENAS GARDES SA | Administrador Solidario | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
Empresa: CADENAS GARDES SA
Administrador Solidario
- Gardes Montañes Jose
- Gardes Montañes Pedro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IM 1296, I/A 10 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-07
Empresa: CADENAS GARDES SA
Administrador Solidario
- Gardes Montañes Jose
- Gardes Montañes Pedro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 143, S 8, H IM 1296, I/A 8 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-07
Empresa: FONTS FINANZAS SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Gardes Montañes Pedro Guillermo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30127 , F 199, S 8, H M 275616, I/A 25 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: CADENAS GARDES SA
Administrador Solidario
- Gardes Montañes Jose
- Gardes Montañes Pedro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 143, S 8, H IM 1296, I/A 7 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-07
Empresa: CADENAS GARDES SA
Administrador Solidario
- Gardes Montañes Jose
- Gardes Montañes Pedro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 143, S 8, H IM 1296, I/A 6 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-07
Información de GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO
Mostramos los datos de GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARDES MONTAÑES PEDRO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos