MONICA BERNAL SOTO
Informe ejecutivo de MONICA BERNAL SOTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONICA BERNAL SOTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSBULL CADIZ SL | Consejero | 05/09/2024 | |
TRANSBULL CADIZ SL | Secretario | 05/09/2024 | |
TRANSBULL LOGISTICA SL | Secretario | 25/10/2023 | |
TRANSBULL LOGISTICA SL | Consejero | 25/10/2023 | |
VIAJES GADITOUR SL | Consejero | 09/01/2023 | |
VIAJES GADITOUR SL | Secretario | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE MONICA BERNAL SOTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONICA BERNAL SOTO
Empresa: TRANSBULL CADIZ SL
Consejero
- Monica Bernal Soto
Secretario
- Monica Bernal Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 14471, I/A 33 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-11
Empresa: TRANSBULL LOGISTICA SL
Consejero
- German Bernal Soto
- Monica Bernal Soto
- Sergio Juan Bernal Soto
Presidente
Secretario
- Monica Bernal Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1795 , F 60, S 8, H CA 32277, I/A 4 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-11
Empresa: VIAJES GADITOUR SL
Apoderado Solidario
Consejero
- German Bernal Soto
- Juan Manuel Bernal Gutierrez
- Monica Bernal Soto
Presidente
Secretario
- Monica Bernal Soto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1270 , F 136, S 8, H CA 3871, I/A 10 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-11
Información de MONICA BERNAL SOTO
Mostramos los datos de MONICA BERNAL SOTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONICA BERNAL SOTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos